搜索优化
Rewards
English
搜索
Copilot
图片
视频
地图
资讯
购物
更多
航班
旅游
酒店
房地产
笔记本
Top stories
Sports
U.S.
Local
World
Science
Technology
Entertainment
Business
More
Politics
过去 30 天
时间不限
过去 1 小时
过去 24 小时
过去 7 天
按相关度排序
按时间排序
Wikiwand
28 天
國家經貿委
2001年2月19日,国家经贸委宣布国家经委及委管国家局机构再次进行重大改革和调整,撤销国家经贸委管的国家国内贸易局、国家煤炭工业局、国家机 大学前身)成立,开启中国大陆工商管理教育之先河。 2003年1月,国家经贸委又在大连培训中心的基础上加挂 ...
极目新闻
25 天
四川华西集团有限公司董事、副总经理张少鹿 接受纪律审查和监察调查
1986年7月参加工作,1985年6月加入中国共产党。 1986年7月至1998年7月,历任四川轻化工学院管理工程系助教、党总支副书记、讲师; 1998年7月至2001年12月,先后在省经贸委技改处、上市公司办公室工作; 2001年12月至2009年8月,历任省经贸委上市公司办公室副主任 ...
腾讯网
25 天
涉嫌严重违纪违法!四川华西集团有限公司董事、副总经理张少鹿被查
1986年7月至1998年7月,历任四川轻化工学院管理工程系助教、党总支副书记、讲师; 1998年7月至2001年12月,先后在省经贸委技改处、上市公司办公室 ...
澎湃新闻
25 天
四川华西集团有限公司董事、副总经理张少鹿被查
1986年7月参加工作,1985年6月加入中国共产党。 1986年7月至1998年7月,历任四川轻化工学院管理工程系助教、党总支副书记、讲师; 1998年7月至2001年12月,先后在省经贸委技改处、上市公司办公室工作; 2001年12月至2009年8月,历任省经贸委上市公司办公室副主任 ...
腾讯网
25 天
涉嫌严重违纪违法!四川华西集团有限公司董事、副总经理张少鹿被查
1986年7月参加工作,1985年6月加入中国共产党。 1986年7月至1998年7月,历任四川轻化工学院管理工程系助教、党总支副书记、讲师; 1998年7月至2001年12月,先后在省经贸委技改处、上市公司办公室工作; 2001年12月至2009年8月,历任省经贸委上市公司办公室副主任 ...
凤凰网
7 天
湖北又有两地迎来新任市委书记
现任湖北省老河口市委书记,市人民政府市长、党组书记。 2002.08-2005.05 襄樊市经贸委经济运行科副科长; 2005.05-2008.12 襄樊市经贸委政策法规科科长; 2008.12-2009.06 襄樊市经委副调研员; 2009.06-2011.10 襄樊市委办公室副主任(期间:2010.06挂职任谷城县副县长 ...
重庆日报
25 天
四川两名干部被查
1986年7月参加工作,1985年6月加入中国共产党。 1986年7月至1998年7月,历任四川轻化工学院管理工程系助教、党总支副书记、讲师; 1998年7月至2001年12月,先后在省经贸委技改处、上市公司办公室工作; 2001年12月至2009年8月,历任省经贸委上市公司办公室副主任 ...
中国物流与采购联合会
17 天
联合会领导介绍
历任国家机械工业部管理干部学院助教、讲师、国务院口岸办公室运输处主任科员、国家经贸委经济运行局交通处正处级副处长、国家发改委经济运行局调研员等职。现任中国物流与采购联合会副会长兼秘书长、中国物流技术协会会长、中国物流学会专职副会长 ...
中国新闻网
26 天
四川华西集团有限公司副总经理张少鹿接受审查调查
1986年7月参加工作,1985年6月加入中国共产党。 1986年7月至1998年7月,历任四川轻化工学院管理工程系助教、党总支副书记、讲师; 1998年7月至2001年12月,先后在省经贸委技改处、上市公司办公室工作; 2001年12月至2009年8月,历任省经贸委上市公司办公室副主任 ...
新浪网
25 天
四川华西集团有限公司副总经理张少鹿接受审查调查
1986年7月至1998年7月,历任四川轻化工学院管理工程系助教、党总支副书记、讲师; 1998年7月至2001年12月,先后在省经贸委技改处、上市公司办公室 ...
一些您可能无法访问的结果已被隐去。
显示无法访问的结果
反馈